Ymddiriedolwyr THE CIRENCESTER COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST LTD.

Rhif yr elusen: 1150810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gaynor Hutton Ymddiriedolwr 12 February 2025
CIRENCESTER OPPORTUNITY GROUP LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Nick Hunt Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Anne Buffonski Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Victoria Susan Foster Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
William Cobbett Ymddiriedolwr 15 December 2022
Dim ar gofnod
Andrew Philip BROWN Ymddiriedolwr 02 December 2019
THE BINGHAM HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Derek Callanan Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod