Hanes ariannol DUCHENNE UK
Rhif yr elusen: 1147094
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.98m | £2.90m | £1.64m | £1.62m | £3.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £3.59m | £1.88m | £2.07m | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £104.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.45m | £2.79m | £1.54m | £1.22m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £183.49k | £0 | £0 | £379.82k | £2.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £345.15k | £51.10k | £100.30k | £17.62k | £77.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £58.73k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £3.24m | £1.79m | £1.83m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £407.78k | £346.84k | £89.20k | £245.42k | £366.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.74k | £4.67k | £4.20k | £4.20k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.