THE AFRICAN SCIENCE TRUCK EXPERIENCE (TASTE) UK

Rhif yr elusen: 1147251
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Improving practical science education in African schools, particularly by using mobile labs and teacher training.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014

Cyfanswm incwm: £1,680
Cyfanswm gwariant: £74

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Uganda

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • TASTE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Amy Buchanan-Hughes Cadeirydd 25 April 2012
Dim ar gofnod
Maaroof Fakhri Ymddiriedolwr 15 September 2014
Dim ar gofnod
Lina Munro Ymddiriedolwr 25 October 2012
Dim ar gofnod
AARON BARKER Ymddiriedolwr 25 April 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £32.56k £8.72k £1.68k
Cyfanswm gwariant £13.09k £26.24k £74
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 920 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 920 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1285 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1285 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
29 Hanover Court
Cambridge
CB2 1JH
Ffôn:
07925240697