Hanes ariannol SOUTHALL BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1147013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £138.31k £91.85k £91.27k £103.93k £111.32k
Cyfanswm gwariant £135.00k £86.21k £102.83k £89.50k £142.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.00k