Ymddiriedolwyr NESTON UNIVERSITY THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1147830

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Grumett | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|
||||
Hazel Gillian McLeod | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Shelagh Terry Nugent | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Ceinwen Bird | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Kazimierz John Kaminski | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Hilary Eaude | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Robert Jeffrey Kynaston | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Dr John Mark Buckley | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.