Hanes ariannol MARINA THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1149133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.62m | £724.79k | £1.29m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.61m | £556.37k | £1.19m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.00k | £150.00k | £150.00k | £150.00k | £150.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.09k | £24.00k | £136.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.58k | £108.93k | £426.65k | £332.15k | £146.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £166.38k | £172.60k | £4.46k | £106.97k | £178.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.42m | £1.34m | £173.04k | £849.14k | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £120.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £0 | £515.84k | £1.09m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.71k | £159.68k | £40.53k | £101.08k | £154.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.45m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.