Dogfen lywodraethu THE COVENTRY AND DISTRICT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 502819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 OCTOBER 1973 AS AMENDED BY SCHEME DATED 1 OCTOBER 1999, SUPPLEMENTAL DEED DATED 12 JULY 2000 AND RESOLUTION DATED 23 JUNE 2004 AND 5 MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
A) TO SUPPORT BY MEANS OF GRANTS OR OTHERWISE CHARITABLE INSTITUTIONS WHICH INCLUDE AMONG THEIR OBJECTS THE ADVANCE OF MEDICAL SCIENCE OR MEDICAL RESEARCH OR ANY OTHER FORM OF RELIEF OF SICKNESS AND RESEARCH INTO PROBLEMS CONNECTED WITH TREATMENT OF PERSONS ILL AT HOME. B) TO PROMOTE AND ASSIST MEDICAL RESEARCH AND MEDICAL EDUCATION GENERALLY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.