Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET'S OLTON SOLIHULL CHURCH OLTON SOLIHULL
Rhif yr elusen: 1147836

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Andrew Belcher | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Robert Charles Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne deBethan Hart | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Christine Miriam Evans | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Galvin | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Phillip Charles Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
LYNNE HILL | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Michael Alan Carthew | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
BEV ROBOTTOM-SCOTT | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||
CILLA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||
ANDREW TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.