Hanes ariannol OASIS CHURCH COLLIERS WOOD

Rhif yr elusen: 1147040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £831.44k £714.92k £761.96k £783.58k £1.01m
Cyfanswm gwariant £674.79k £598.71k £539.86k £722.17k £921.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £830.99k £709.89k £755.49k £775.89k £996.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £151 £4.95k £6.45k £7.10k £7.35k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £298 £79 £24 £588 £4.86k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £94.25k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £102.48k £40.34k £55.15k £81.15k £155.25k
Gwariant - Ar godi arian £572.31k £558.36k £484.71k £641.02k £765.79k
Gwariant - Llywodraethu £0 £8.66k £9.73k £10.10k £10.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £8.66k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0