Hanes ariannol JUBBA YOUTH COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1148342
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £207.17k £192.21k £166.47k £286.61k £299.35k
Cyfanswm gwariant £223.92k £191.76k £185.09k £285.18k £301.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A