Hanes ariannol MANNA HOUSE (CUMBRIA)

Rhif yr elusen: 1147785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £341.80k £317.57k £341.84k £297.79k £395.02k
Cyfanswm gwariant £270.86k £303.02k £302.73k £315.58k £323.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.00k £40.65k £20.23k £26.46k £43.68k