RCCG NEW LIFE ASSEMBLY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Objectives and aims The principal objective of the church is the advancement of the Christian faith worldwide and relief of poverty. The principal activities of the church are Christian worship, Christian outreach programmes to increase awareness and to spread the gospel of our Lord Jesus Christ and the development of the whole man.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Barnet
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tokunbo Tunde Ibikunle | Cadeirydd | 01 December 2014 |
|
|
||||
Omolara Omowunmi Apoola | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Vincent Tokunbo Crescent Ibikunle | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Phillip Adebayo Phillips | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.39k | £172.06k | £235.81k | £210.00k | £240.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.90k | £172.26k | £229.12k | £216.27k | £239.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 24 Chwefror 2025 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 24 Chwefror 2025 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 13 Ebrill 2024 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 13 Ebrill 2024 | 135 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 23 Mawrth 2023 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 23 Mawrth 2023 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 01 Ebrill 2022 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 01 Ebrill 2022 | 122 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 19 Chwefror 2021 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 19 Chwefror 2021 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JAN 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/06/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE THE RELIEF OF PROPERTY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RCCG NEW LIFE ASSEMBLY CENTER
1 CARLISLE ROAD
KINGSBURY
LONDON
NW9 0HD
- Ffôn:
- 02082013017
- E-bost:
- accounts@rccgnla.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window