Hanes ariannol THE CALNE FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1147327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.43m £519.18k £405.67k £261.13k £436.33k
Cyfanswm gwariant £3.79m £773.62k £205.79k £138.00k £101.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.41m £504.71k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £14.67k £14.47k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.79m £773.62k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £773.62k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A