Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAELS, TWERTON, BATH
Rhif yr elusen: 1147405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.15k | £156.32k | £155.06k | £181.71k | £177.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.52k | £176.80k | £133.65k | £146.40k | £177.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £125 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.55k | N/A | £19.89k | £22.49k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.