Hanes ariannol TOWER HAMLETS YOUTH SPORT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1150114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £142.61k £182.52k £210.86k £411.70k £504.96k
Cyfanswm gwariant £136.72k £156.83k £246.66k £383.80k £471.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £25.00k £47.35k £50.19k £78.25k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £277.34k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £102.16k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £125.46k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £285.31k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £186.25k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0