Hanes ariannol THE CHALICE WELL TRUST

Rhif yr elusen: 1147343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £566.94k £278.50k £489.30k £528.88k £830.50k
Cyfanswm gwariant £514.02k £386.56k £465.99k £451.83k £612.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £102.70k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.29k N/A N/A £4.61k £156.02k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £158.18k N/A N/A £90.54k £188.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol £402.92k N/A N/A £425.05k £455.50k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.55k N/A N/A £8.68k £30.15k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £409.09k N/A N/A £425.10k £578.73k
Gwariant - Ar godi arian £104.94k N/A N/A £4.29k £6.12k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £20.25k £15.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £22.45k £27.94k