Hanes ariannol TRUE BELIEVERS BAPTIST CHURCH UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 1147461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.29k £7.41k £3.50k £8.49k £13.49k
Cyfanswm gwariant £4.48k £5.29k £2.23k £5.61k £9.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A