Hanes ariannol CHRIST CHURCH (WARE) PARENT SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1148538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.22k £6.25k £3.58k £14.61k £15.86k
Cyfanswm gwariant £20.03k £10.61k £1.80k £8.50k £12.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A