SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1154830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of Union the advancement of: (a) the Christian Faith in accordance with the Doctrinal Standards and the Discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, District, Circuit, Local or other organisation of the Methodist Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £335,104
Cyfanswm gwariant: £417,730

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1134233 STRATFORD AND EVESHAM METHODIST CIRCUIT
  • 02 Rhagfyr 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • MID-WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

35 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Revd Dr Iain Mark Ballard Cadeirydd 01 September 2020
Dim ar gofnod
Graham Howe Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Keith Henwood Hicks Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Rev David Michael Butterworth Ymddiriedolwr 11 September 2024
CHURCHES AND INDUSTRY GROUP BIRMINGHAM-SOLIHULL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Christopher Alan Benson Ymddiriedolwr 19 June 2024
Dim ar gofnod
David Keverne Sandy Ymddiriedolwr 19 May 2024
DALE STREET METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Maurice Roy Mills Ymddiriedolwr 20 February 2024
Dim ar gofnod
Edward Matthew Timmins Ymddiriedolwr 20 February 2024
Dim ar gofnod
Phillip Neil Ledgard Ymddiriedolwr 19 September 2023
STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM SYMPHONIC WINDS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Tina Jane Brooker Ymddiriedolwr 01 September 2023
DALE STREET METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Lindsey Gail Sullivan Ymddiriedolwr 01 July 2023
KENILWORTH METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Kenneth Hayward Ymddiriedolwr 01 June 2023
WARWICK METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Edward Royle Ymddiriedolwr 01 June 2023
THE CHAPELS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
TBA Penelope Sharples Ymddiriedolwr 01 June 2023
DALE STREET METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Ian John Carter Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Janet Victoria Grant Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Jonathon Edward Burrows Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Jill Elizabeth Lloyd Ymddiriedolwr 07 September 2022
Dim ar gofnod
SANDRA QUARTERMAN Ymddiriedolwr 07 September 2022
KENILWORTH METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Sally McCawley Ymddiriedolwr 01 September 2022
KENILWORTH METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Deacon Jane Elizabeth Mills Ymddiriedolwr 01 September 2022
STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Davidson Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Sheila Brown Ymddiriedolwr 03 March 2022
STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
KENILWORTH METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE ELIZABETH OLIVER Ymddiriedolwr 12 October 2021
WARWICK METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Jane Rimell Ymddiriedolwr 12 October 2021
Dim ar gofnod
Rev Sally Ann Jones BMus,PCGE, Ymddiriedolwr 01 September 2021
WARWICK METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
David James Witham Ymddiriedolwr 01 September 2019
WARWICK METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew James Steele Ymddiriedolwr 01 September 2019
STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rosina Margaret Blakemore Ymddiriedolwr 01 September 2019
STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Eric Brian Mason Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Richard Walton Wilde Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
RUSSELL BLACKWELL Ymddiriedolwr 16 March 2016
Dim ar gofnod
HEATHER CHAMBERLAIN Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
TREVOR WILLS FCA Ymddiriedolwr 15 November 2013
WARWICK METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET BULL Ymddiriedolwr 15 November 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £224.20k £1.13m £338.23k £312.96k £335.10k
Cyfanswm gwariant £303.35k £700.87k £449.89k £420.29k £417.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £285.06k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £25.76k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £821.67k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £698.40k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £2.47k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.36k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £2.47k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Northvale Close
Kenilworth
CV8 2EN
Ffôn:
07578 640013