CHISEN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support children/young people with special needs and disabilities,their carers and other charitable organisations in Ghana. To relief poverty and deprivation by providing items, grants, disability equipment, and other services. Raising public awareness of the issues affecting disabled children and their carers in Ghana especially in relation to lack of resources, medicare and social exclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Ghana
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA ADJOWA AKPOKAVIE | Cadeirydd | 01 June 2012 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH REDDIN | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
MARY PATRICIA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
ROSEMARY SIKA AKPOKAVIE | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
TERRY LOPEZ | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
PAT WOOD | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||
TERESA ANN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.41k | £10.63k | £8.89k | £6.95k | £9.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.63k | £7.21k | £9.54k | £8.20k | £10.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/01/2009 AS AMENDED ON 16/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY FOR FAMILIES WHO HAVE CHILDREN WITH DISABILITIES OR SPECIAL NEEDS IN GHANA WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY,OR PARTS OF SOCIETY,AS A RESULT OF BEING DISABLED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY,FOR EXAMPLE BUT NOT EXCLUSIVELY,BY:•PROVIDING EDUCATION AND INFORMATION TO SUPPORT AND ENABLE PARENTS TO MAXIMISE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR THEIR DISABLED CHILDREN;•RAISING PUBLIC AWARENESS OF ISSUES AFFECTING DISABLED CHILDREN AND THEIR PARENTS IN GHANA AND GREAT BRITAIN,BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION;•PROVIDING EQUIPMENT AND OTHER ITEMS DONATED FROM GREAT BRITAIN TO ALLEVIATE POVERTY PROVIDING AND SUPPORTING DISABLED CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN ACCESSING HEALTHCARE•ESTABLISHING A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIESPROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTSOR THROUGH ANY OTHER SUCH LAWFUL ACTIVITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 DE HAVILLAND AVENUE
SHORTSTOWN
BEDFORD
MK42 0TQ
- Ffôn:
- 07594588729
- E-bost:
- chisenfoundation@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window