COLW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main work of the Charity is offering spaces for people to grow in the freedom of living out of their heart's deepest desire so as to experience the joy of living in the fullness of the call to life and love. In view of this we offer hospitality to visitors at House of the Divine Will, parish missions, outreach to schools, chaplaincy, ecumenical and interreligious work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- THE COMMUNITY OF OUR LADY OF WALSINGHAM (Enw gwaith)
- COLW LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr Gabriela Gasz | Cadeirydd | 18 June 2012 |
|
|
||||
Elizabeth Sudlow | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Brian Sudlow | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sr Theresa Weight | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Sr Camilla Mary-Magdalen Oberding | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
||||
Fr Matthew Blake OCD | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|||||
Fr Christopher Francis Brooks | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.14k | £115.64k | £132.65k | £173.97k | £132.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.63k | £91.79k | £96.14k | £87.13k | £107.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 MAR 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/09/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/01/2013
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF RELIGION; 3.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 3.1.3 SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS ARE RECOGNISED BY THE LAW FROM TIME TO TIME AS THE DIRECTORS/TRUSTEES SHALL DETERMINE. PROVIDED THAT THE OBJECTS ARE TO BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE VALUES AND ETHOS OF THE ROMAN CATHOLIC FAITH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
House of the Divine Will
Neatherd Moor
Dereham
NR20 4AZ
- Ffôn:
- 01362692574
- E-bost:
- admin@walsinghamcommunity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window