Hanes ariannol NEW VISUALITY

Rhif yr elusen: 1148823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £83.15k £57.79k £54.07k £76.89k £114.73k
Cyfanswm gwariant £78.35k £54.73k £58.79k £81.87k £111.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £9.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.54k £3.80k £9.00k £14.00k £46.87k