Hanes ariannol LIVING FAITH CHURCH
Rhif yr elusen: 1147718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.91k | £87.96k | £48.41k | £58.21k | £59.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.31k | £78.28k | £47.65k | £59.62k | £57.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £452 | £730 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.35k | £1.50k | £123 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.