ymddiriedolwyr LIVING FAITH CHURCH
Rhif yr elusen: 1147718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archbishop STEVEN LYN EVANS | Cadeirydd | 23 May 2012 |
|
|||||
IAN ASPINALL | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
Hannah Faith Swadkins | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Louise Florence Swadkins | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Margaret Houghton | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.