Hanes ariannol TENBURY NILS SCHEME
Rhif yr elusen: 1151036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.62k | £23.39k | £112.53k | £291.96k | £125.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.72k | £24.65k | £82.62k | £84.86k | £185.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £45.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | £36.50k | N/A | £95.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.