Hanes ariannol C.A.B. DEVON
Rhif yr elusen: 1148060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £749.70k | £841.00k | £934.67k | £976.67k | £794.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.59k | £851.99k | £925.82k | £971.34k | £785.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £268.72k | £410.33k | N/A | £899.66k | £394.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400.00k | £400.00k | £673.06k | N/A | £400.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £749.40k | £841.00k | £934.67k | £976.67k | £794.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £237 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £753.59k | £851.99k | £925.82k | £971.34k | £785.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.24k | £1.74k | £1.75k | £4.04k | £14.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £818.09k | £891.81k | £950.06k | £759.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.