Ymddiriedolwyr LEDBURY ALLOTMENT ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1147741

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Broadway | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Ewelina Edyta Modiga | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Linda Davies | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Michaela Oakshott-Francis | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Lee Irving | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Isobel Gibson | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Marian Grendel | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Penelope Elizabeth Anne Fountaine | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Celia Smith | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
CARL ANTHONY JULIAN BARNES | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.