Hanes ariannol LTA TENNIS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1148421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519.00k | £8.38m | £312.00k | £5.15m | £558.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £798.00k | £2.01m | £882.00k | £2.35m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £8.00m | N/A | £4.87m | £127.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £519.00k | £385.00k | N/A | £280.00k | £431.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.00k | £1.83m | N/A | £2.35m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.00k | £180.00k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £235.00k | £178.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £703.00k | £1.83m | N/A | £2.11m | £2.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £95.00k | £66.00k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.