ymddiriedolwyr HARPER ADAMS UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1147717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Nixon | Cadeirydd | 28 November 2014 |
|
|||||
Tamanna Jitesh | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Eleanor Mace | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Thomas Klages | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||
Barbara Ama Ansah Panfu Bray | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Clive Beer | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Professor Ken Sloan | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Ken Greetham | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Ben Shipston | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Liz Salter | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Uloma Uhunmwangho | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Dr John Reade | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Talib Sheikh | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Mark Foster Griffiths | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Yvonne Hawkins | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||
Dr Tim Watson | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Deborah Jane Hewett | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
REBECCA PAYNE | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
EMMA FOLKES | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|||||
Dominic Wong | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.