ymddiriedolwyr PEMBROKESHIRE BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 502893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERY REVEREND JOHNATHAN LEAN | Cadeirydd | 01 January 1991 |
|
|
||||
Dr Simon Leslie Hancok | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Father Harri Alan McClelland Williams | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
MARY WEBB | Ymddiriedolwr | 16 September 2011 |
|
|
||||
JANET EVANS | Ymddiriedolwr | 03 September 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.