Ymddiriedolwyr COMMUNITIES FIRST WESSEX
Rhif yr elusen: 1147527

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Tiller | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Ian Kevin Reeves | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Suzanne Ruth Pepper | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Owain Thomas Little | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Claire Louise Savage | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Simon Ap Kenneth Mortimore | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Vivienne Nerys Carter | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Tina Wendy Pullin | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Janet Lefley | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Paul Frederick Kirkland | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Clive Graham | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
JOHN EVANS | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.