CHRISTIAN KITCHEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing food to homeless and marginalised people in London E17.We do this using a purpose built soup van,seven days a week using volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 21 Medi 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Carter | Cadeirydd | 12 October 2022 |
|
|
||||
Jerry Tawiah | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Angela Baptiste | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Bethelhem Tedela | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Maria De La Cruz Martinez Servan | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Carl Austrie | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Mumtaz Khalick | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Paige Singh | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
Stephen James Kearns | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
Andrew Lock | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||
David Frederick Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
|
||||
NORMAN PHILIP COE | Ymddiriedolwr | 17 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.80k | £144.18k | £41.51k | £27.28k | £48.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.36k | £58.22k | £33.81k | £42.93k | £32.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.50k | £5.60k | £6.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 JAN 2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING OR WORKING IN WALTHAM FOREST BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
208 HAINAULT ROAD
LONDON
E11 1EP
- Ffôn:
- 07379684016
- E-bost:
- info@christiankitchen.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window