CHRIST APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL(MOUNT ZION)U.K

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer range of services during the week that the community and the entire public find both physically and spiritually beneficial. The church provided counselling and other related services to benefit the families and the community including Sunday School lessons. We organised seminars, symposia and conferences during the year to train the church volunteers and the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hounslow
- Cenia
- De Affrica
- Ghana
- Nigeria
- Tanzania
- Y Gambia
- Y Traeth Ifori
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- CAC-MOUNT ZION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DANIEL DANSO | Cadeirydd | 15 August 2012 |
|
|
||||
SELORM AMUZU | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
SUSIE TSEKPO | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
PETER NATHAN ODEI B.ED | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|
||||
YVONNE ACHEAMPONG | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.53k | £130.11k | £87.07k | £142.77k | £164.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.33k | £112.76k | £70.85k | £96.46k | £153.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 15 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 15 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/05/2012
Gwrthrychau elusennol
1.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN AFRICA AND UNITED KINGDOM. 2. THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS AMONG PEOPLE LIVING IN AFRICA AND UNITED KINGDOM BY SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE; 3. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN AFRICA AND THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 PARKFIELD ROAD
FELTHAM
TW13 7LQ
- Ffôn:
- 07882796278
- E-bost:
- trustee.sec@cacfeltham.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window