ymddiriedolwyr UPLANDS ENTERPRISE TRUST
Rhif yr elusen: 1148086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK ALAN DINSEY | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|
||||
Alan Stone | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Sims | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Daniel Robert Boden | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Susan Dinsey | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Jeff Smith | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||
JACQUELINE ANITA FIELDWICK MBE | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.