HINDU CULTURAL SOCIETY GRIMSBY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society promotes Hindu culture and celebrates Hindu festivals whilst bringing together the whole Community in the area to promote better understanding and integration. Also studying of the Hindu scriptures, history, literature, Indian classical dances, Mindfulness and Yoga.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 14 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1085067 HINDU CULTURAL SOCIETY GRIMSBY
- 25 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Annapurna Kumar | Cadeirydd | 22 March 2014 |
|
|
||||
Dr Anupam Sinha | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Dr Ramadevi Vedutla | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
||||
Dr Dinobandhu Sarkar | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
||||
Dr Sisir Majumdar | Ymddiriedolwr | 18 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.26k | £10.08k | £18.95k | £7.27k | £8.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.13k | £12.33k | £9.01k | £7.96k | £13.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.27k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 30 Mai 2023 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
A) ADVANCING THE HINDU RELIGION CULTURE AND DOCTRINES B) ADVANCING THE EDUCATION IN THE HINDU TRADITION HISTORY LANGUAGE LITERATURE AND MUSIC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
86-88 Cleethorpes Road
Grimsby
DN31 3EH
- Ffôn:
- 01472 277967
- E-bost:
- HCSEXEC@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window