Ymddiriedolwyr THE WIRE GYMNASTICS CLUB

Rhif yr elusen: 1148992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
EMMA ALICE DOHERTY Cadeirydd 19 June 2012
Dim ar gofnod
Gaby Hannibal Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Christina Greeg Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
Holly Doherty Ymddiriedolwr 05 January 2025
Dim ar gofnod
Rachel Appleton Ymddiriedolwr 05 January 2025
Dim ar gofnod
Stephanie Wernham Ymddiriedolwr 05 January 2025
Dim ar gofnod
Victoria Forrester Ymddiriedolwr 11 October 2024
Dim ar gofnod
Kelly Leather Ymddiriedolwr 20 February 2023
Dim ar gofnod
Carla Barrick Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
CLARE MARIE BARRICK Ymddiriedolwr 18 December 2012
Dim ar gofnod
KATHLEEN DOHERTY Ymddiriedolwr 19 June 2012
Dim ar gofnod
Sarah Allen Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod