THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, READING

Rhif yr elusen: 1148083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Providing sacred space for personal prayer. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Religious assemblies in schools. Promoting the whole mission of the Church through activities for senior citizens, young people, parents and toddlers and other special needs groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £158,345
Cyfanswm gwariant: £156,983

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Reading

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Gorffennaf 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MATTHEW'S PCC, READING (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV PADS DOLPHIN Cadeirydd 12 July 2012
Dim ar gofnod
Julie Bullock Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Chisom Umeh Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Ian Bullock Ymddiriedolwr 28 April 2024
MUSIC FOR MY MIND
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILL EDMONDS CLINICAL RESEARCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON FEVER HOSPITAL RESEARCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALTWELL WILL TRUST (RESEARCH BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Everett Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Zoe Ferguson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Simon Beasley Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Abigail Fryer-Saxby Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Kirstie Dolphin Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Emma Noonan Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Erick Nwanshi Ymddiriedolwr 28 April 2018
Dim ar gofnod
STEPHEN RUDMAN Ymddiriedolwr 19 April 2015
BANGLADESH PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Ball Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
Brian Day Ymddiriedolwr 12 July 2012
Dim ar gofnod
MRS G RUDMAN Ymddiriedolwr 12 July 2012
Dim ar gofnod
David Kenneth Horne Ymddiriedolwr 30 April 2012
TORCH HELP HUB
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Elizabeth Day Ymddiriedolwr 12 July 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £132.32k £120.32k £113.34k £114.17k £158.35k
Cyfanswm gwariant £121.57k £112.96k £120.39k £125.52k £156.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
205 SOUTHCOTE LANE
READING
RG30 3AX
Ffôn:
01189547964