Hanes ariannol SKETCHLEY HILL PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1147726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.48k £8.64k £13.59k £20.02k £18.88k
Cyfanswm gwariant £11.36k £6.25k £2.17k £12.41k £16.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A