ST BENEDICT'S SCHOOL EALING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates St Benedict's School, a Senior and Junior School, providing education for over 1,000 girls and boys between the ages of 3 and 18. It aims to educate pupils to make a positive contribution to society by "Teaching a Way of Living" and thus benefiting the public by providing a first class education independent of the State system.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£23,173,106
Roddion a chymynroddion | £192.74k | |
Weithgareddau elusennol | £22.70m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £225.87k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £57.77k |
Cyfanswm gwariant:
£21,821,059
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £21.82m | |
Arall | £3.46k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.46k | |
Gwariant elusennol | £21.82m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.35m |
Pobl

383 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- 13 Awst 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DAVIS | Cadeirydd | 02 December 2022 |
|
|
||||
Fiona Yates | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Anne Blixen-Finecke | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Amit Chatterjee | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Alex Avella | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Alex Pereira-Inacio | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Melissa Davies-Wright | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Rosalind Nockles | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Mary Boyle | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
REV AMBROSE MCCAMBRIDGE OSB | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|||||
Paul Keyte | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
REVD DOMINIC TAYLOR | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.81m | £19.59m | £19.68m | £20.74m | £23.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.92m | £18.78m | £18.54m | £20.41m | £21.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.73m | £729.07k | £386.75k | £195.31k | £192.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.12k | £128.96k | £137.82k | £219.91k | £225.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.85m | £18.73m | £19.15m | £20.33m | £22.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | £2.20k | £2 | £1.29k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £57.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.84m | £18.78m | £18.54m | £20.41m | £21.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.51k | £19.68k | £20.34k | £23.94k | £28.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £84.65k | £0 | £0 | £0 | £3.46k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £17.59m | £17.44m | £17.23m | £17.60m | £18.71m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.80m | £2.03m | £2.81m | £2.91m | £2.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £9.24m | £8.51m | £7.94m | £8.09m | £7.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 DEC 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BE: 1. TO ADVANCE ROMAN CATHOLIC EDUCATION AND THE ROMAN CATHOLIC FAITH IN PARTICULAR BY RUNNING ONE OR MORE INDEPENDENT SCHOOLS IN THE CHARISM OF ST BENEDICT AND BY ANCILLARY RELIGIOUS AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AT LARGE; AND 2. TO SUPPORT AND PROMOTE THE CHARITABLE PURPOSES OF THE EALING MONASTIC COMMUNITY. 'EALING MONASTIC COMMUNITY' MEANS THE MONASTIC COMMUNITY OF THE ENGLISH BENEDICTINE CONGREGATION ESTABLISHED AND BASED AT CHARLBURY GROVE, EALING, WEST LONDON OR IF THERE IS NO SUCH COMMUNITY THE ENGLISH BENEDICTINE CONGREGATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. BENEDICTS SCHOOL
54 EATON RISE
LONDON
W5 2ES
- Ffôn:
- 02088622000
- E-bost:
- bursar@stbenedicts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window