Dogfen lywodraethu CAMBRIDGE HARMONY CHORUS
Rhif yr elusen: 1154699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/05/2012 AS AMENDED ON 12/08/2013 as amended on 17 May 2018 as amended on 01 Jun 2018 as amended on 01 Jun 2018 as amended on 12 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
To advance, improve and maintain public education in and appreciation of the art and science of barbershop and 4 part close harmony singing in all its aspects particularly but not exclusively through: • the performance and presentation of singing; and • the provision of educational workshops for members of the public.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.