Ymddiriedolwyr LEICESTER CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 502932

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Clare Victoria Bowyer | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
James Robert Gunn | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Dr Sally Ann Hartshorne | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Alex James Lee-Bradley | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Rachael Louise Andrew | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Claire Wells | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Paul Bowyer | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Martin Henry Ward | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
John James McNeill | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Herbert Bruno Eppel | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Dr Charles Haward Soper | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Richard Anthony Allsop | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.