Hanes ariannol ALLIED SERVICES TRUST
Rhif yr elusen: 1148194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.01k | £74.37k | £102.26k | £134.83k | £223.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.15k | £87.86k | £100.82k | £124.62k | £139.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.