SUNFLOWERS AT GRAFTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of great childcare on a not for profit basis, which utilises the beautiful natural surroundings at Sunflowers at Grafton. This includes nursery care for babies and children to 5 years, from 8am to 6pm for 51 weeks; out of school care for primary school children, specifically breakfast, after school and holiday clubs; and daily school transport to one of our local primary schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,608 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Clarabut Ratnage | Cadeirydd | 18 May 2020 |
|
|
||||
Gabriel Edward Winn | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Claire Marie Tarbox | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Wallbank Burkert | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Nick Airey | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
Sue Mccalla | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
TAMARA REAY | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £370.72k | £348.83k | £424.31k | £432.44k | £456.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.11k | £354.29k | £409.65k | £430.61k | £460.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.18k | £15.26k | £15.34k | £15.75k | £16.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Hydref 2024 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Hydref 2024 | 95 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE AND OF PRIMARY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES WITHIN THE CONTEXT OF A WELCOMING AND HEALTHY ENVIRONMENT AND ENSURING PROVISION OF OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN REGARDLESS OF THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; (B) PROVIDING OPPORTUNITIES FOR PARENTS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY TO TAKE RESPONSIBILITY FOR, AND TO BECOME INVOLVED IN, SUCH ACTIVITIES; (C) WORKING IN PARTNERSHIP WITH PARENTS, ORGANISATIONS, PROFESSIONALS AND THE LOCAL COMMUNITY TO ENSURE THE NEEDS OF CHILDREN AND THEIR FAMILIES ARE MET; AND (D) ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF STAFF IN THE PROVISION OF SUCH PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES AS DESCRIBED ABOVE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sunflowers at Grafton
East Grafton
Marlborough
SN8 3DB
- Ffôn:
- 01672810478
- E-bost:
- admin@sunflowers-grafton.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window