HASTE ACADEMY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing education and promoting research in the field of heart related health,and in particular~:- (a) providing training to medical professionals;and (b) promoting public health in the identification,treatment and rehabilitation of persons suffering from abnormal heart performance or actual or potential coronary disease
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
Llywodraethu
- 31 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- 18 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.01k | £45.12k | £8 | £403 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.55k | £35.29k | £44.36k | £3.12k | £1.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 09 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 31 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 27 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | 26 Ebrill 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
3.1. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 3.1.1. TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROMOTE RESEARCH IN THE FIELD OF HEART-RELATED HEALTH AND IN PARTICULAR TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT, AND TO PROVIDE TRAINING TO MEDICAL PROFESSIONALS TO ENABLE THEM TO TREAT AND PROVIDE SUPPORT TO THE PUBLIC IN, THE PREVENTION OF, EARLY TREATMENT OF, RECOVERY FROM AND EARLY REHABILITATION FROM HEART ATTACKS AND STROKES; AND 3.1.2. TO PROMOTE PUBLIC HEALTH IN PARTICULAR THROUGH THE IDENTIFICATION, TREATMENT AND REHABILITATION OF PERSONS SUFFERING FROM ABNORMAL HEART PERFORMANCE OR ACTUAL OR POTENTIAL CORONARY DISEASE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window