BRITISH HAJJ DELEGATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of free medical services to British and other pilgrims during the annual Hajj pilgrimage to Saudi Arabia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Sawdi-arabia
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- BHD (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Noreen Khan | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Dr MOHAMMED JIVA MBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
||||
DR SYED MOHIUD-DIN MBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59k | £0 | £220 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Medi 2024 | 243 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 JUN 2012 AS AMENDED ON 22/01/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF ISLAM AND THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: • EDUCATING POTENTIAL PILGRIMS ON MATTERS RELATING TO GOOD HEALTH AND PREPARATION PRIOR TO HAJJ • EDUCATING ON DIET AND EXERCISE PRE-HAJJ TO ENSURE PHYSICAL AND MENTAL PREPARATION • SUPPORTING UK PILGRIMS IN OBTAINING THE NECESSARY PRE-HAJJ VACCINATIONS • WORKING WITH OTHER ORGANISATIONS BOTH POLITICAL AND NON-POLITICAL TO ENSURE THAT SERVICES FOR PILGRIMS ARE CO-ORDINATED AND EFFICIENT • PROVIDING 'ON THE GROUND MEDICAL ADVICE, SUPPORT AND BASIC MEDICAL TREATMENT TO BRITISH HAJJIS (PILGRIMS) ATTENDING THE ANNUAL HAJJ PILGRIMAGE IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA PRIOR TO, DURING AND AFTER THE HAJJ PERIOD AND GUIDANCE ON ACCESSING THE NHS ON RETURNING TO THE UK • CAMPAIGNING FOR IMPROVEMENTS TO THE HAJJ ARRANGEMENTS FOR THE BENEFIT OF BRITISH HAJJIS - (PILGRIMS) • WORKING TOWARDS THE GENERAL WELFARE OF MUSLIMS AROUND THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SNODWORTH HALL
SNODWORTH ROAD
LANGHO
BLACKBURN
BB6 8DS
- Ffôn:
- 0000 0000 00
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window