ymddiriedolwyr CARNEY'S COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1150650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Gibson QC | Cadeirydd | 22 November 2018 |
|
|
||||
Puja Nayar | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Charles Sackey | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Thomas Robert Edward Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Rebecca Smith | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Greg Jones | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
SHNAY CHOHAN | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
PAUL DELANEY | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.