THE KEITH COOMBS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making donations to various charities from funds raised from companies and individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY COOMBS | Cadeirydd | 08 October 2012 |
|
|||||
Richard James Anthony Coombs | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Victoria Bakewell | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Coombs | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Manjeet Kaur Bhogal | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE INGRAM | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
GRAHAM COOMBS | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
DEMETRIOS MARKOU | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||
CHRIS REDFORD | Ymddiriedolwr | 08 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/09/2019 | 12/09/2020 | 12/09/2021 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.00k | £98.57k | £78.00k | £139.75k | £100.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.11k | £100.63k | £73.28k | £146.42k | £97.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Medi 2019 | 06 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Medi 2019 | 06 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 SEP 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE THE FUNDING AND OTHER SUPPORT FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE CAUSES PARTICULARLY RELATED TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, DISABLED PERSONS, EDUCATION AND THE ARTS AND IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS AND WITHOUT PREJUDICE TO THE ABOVE SHALL INCLUDE:- (A) TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROVIDING SUPPORT WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND TO ADVANCE THEIR EDUCATION. (B) TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN THE WEST MIDLANDS; TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CEREBRAL PALSY, PARKINSONS DISEASE AND STROKES THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE. (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CONDUCTIVE EDUCATION. (D) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT THE RED BOOTS SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL. (E) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT. (F) TO PROMOTE THE ARTS TO THE GENERAL PUBLIC BY FINANCIAL ASSISTANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
S & U PLC
2 Stratford Court
Cranmore Boulevard
SOLIHULL
WEST MIDLANDS
B90 4QT
- Ffôn:
- 01217057777
- E-bost:
- christineingram@suplc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window