ymddiriedolwyr HINCKLEY U3A
Rhif yr elusen: 1148297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Marie Strand BA, MA | Cadeirydd | 21 November 2017 |
|
|
||||
Christine Limb | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Freddie Dawe | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
David Aston | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Paul Cooney | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Patricia Wood | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Sue Kyte | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
John Langham | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.