Ymddiriedolwyr STOKE ON TRENT SOUTH U3A
Rhif yr elusen: 1148741

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Devin | Cadeirydd | 25 May 2017 |
|
|
||||
Pauline Williams | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Philip Rowley | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Diane Ellis | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Joseph Neilson | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Beverley Maher | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
LYNNE FRANCES STEVENSON | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
ALAN STEVENSON | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
KEITH WARD | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
KEVIN GRENVILLE FORD | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.