Ymddiriedolwyr HELPING EDUCATING AND REBUILDING LIVES
Rhif yr elusen: 1149260

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazia Parveen | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Ghulam Hussain | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Pamila Ashraf | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
NAZNEEN YOUSUF | Ymddiriedolwr | 14 February 2013 |
|
|
||||
AMJAD KHAN | Ymddiriedolwr | 07 September 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.